序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 付思国 | 59% | 295万人民币 |
2 | 张悦 | 41% | 205万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张悦
|
|
2 |
付思国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-07-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李诗富:***; [退出]付思国:***;
|
张悦:***; [新增]付思国:***;
|
2 | 2013-07-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李诗富
|
张悦
|
3 | 2013-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付思国李诗富 [退出]李诗富 [退出]
|
付思国张悦 [新增]张悦 [新增]
|
4 | 2011-07-30 | 其他事项备案 |
无
|
5086069
|
5 | 2011-07-30 | 其他事项备案 |
无
|
2012-12-31
|
6 | 2011-07-30 | 其他事项备案 |
???
|
租赁[1]
|
7 | 2011-07-30 | 其他事项备案 |
???
|
5086069
|
8 | 2011-07-30 | 其他事项备案 |
???
|
2012-12-31
|
9 | 2011-07-30 | 国有企业改制为公司 |
2011-07-28
|
2011-07-30
|
10 | 2011-07-30 | 国有企业改制为公司 |
无
|
租赁[1]
|