序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广西金册投资有限公司 | 45.167% | 2484.185万人民币 |
2 | 深圳市恒坤投资有限公司 | 41.62% | 2289.1万人民币 |
3 | 孙煜 | 1.16445% | 64.045万人民币 |
4 | 闫桂星 | 0.90909% | 50.0万人民币 |
5 | 李梅 | 0.82382% | 45.31万人民币 |
6 | 谢红芝 | 0.82382% | 45.31万人民币 |
7 | 巫婧 | 0.82382% | 45.31万人民币 |
8 | 肖武英 | 0.82382% | 45.31万人民币 |
9 | 王悦贤 | 0.82382% | 45.31万人民币 |
10 | 韦立 | 0.72727% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何鹏飞
|
|
2 |
王刚
|
|
3 |
张群安
|
|
4 |
阳勇
|
|
5 |
周恕
|
|
6 |
朱洁莹
|
|
7 |
梁静
|
|
8 |
樊金雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-24 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2022-08-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王刚周恕朱洁莹樊金雄张群安 [退出]阳勇梁静何鹏飞
|
王刚周恕朱洁莹樊金雄吴伟 [新增]阳勇梁静何鹏飞
|
3 | 2022-08-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何鹏飞
|
吴伟
|
4 | 2022-04-29 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2022-04-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
于丽萍:0.2545%; [退出]余泓利:0.4091%; [退出]刘启伦:0.5455%; [退出]周燕:0.4545%; [退出]唐芳禄:0.1818%;孙以平:0.7091%;孙煜:1.1645%;巫婧:0.8238%;张仁然:0.4545%;李梅:0.8238%;深圳市恒坤投资有限公司:45%;陈初坤:0.5273%;王悦贤:0.8238%;肖武英:0.8238%;许珍柳:0.2545%;谢红芝:0.8238%;邱庆玲:0.3636%;闫桂星:0.9091%;阮莉:0.1818%;容茜妮:0.5455%;
|
唐芳禄:0.1818%;孙以平:0.7091%;孙煜:1.1645%;容茜妮:0.5455%;巫婧:0.8238%;广西金册投资有限公司:45.167%; [新增]张仁然:0.4545%;李梅:0.8238%;深圳市恒坤投资有限公司:41.62%;王悦贤:0.8238%;肖武英:0.8238%;许珍柳:0.2545%;谢红芝:0.8238%;赵羿:0.4545%; [新增]邱庆玲:0.3636%;闫桂星:0.9091%;陈初坤:0.5273%;阮莉:0.1818%;韦立:0.7273%; [新增]韦跃春:0.0965%; [新增]
|
6 | 2022-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗立军 [退出]梁静何鹏飞王刚周恕朱洁莹樊金雄黄景梅 [退出]
|
王刚周恕朱洁莹樊金雄张群安 [新增]阳勇 [新增]梁静何鹏飞
|
7 | 2020-02-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
严雪;于丽萍;陈初坤;阮莉;闫桂星;余泓利;刘启伦;周燕;唐芳禄;孙以平;孙煜;容茜妮;巫婧;广西金册投资股份有限公司;张仁然;李梅;深圳市恒坤投资有限公司;王悦贤;肖武英;许珍柳;谢红芝;邱庆玲;韦立:0.7273%;刘斯京:0.4602%;赵羿:0.4545%;韦跃春:0.0965%;
|
韦立:0.7273%;赵羿:0.4545%;刘斯京:0.4602%;韦跃春:0.0965%;广西金册投资有限公司:41.787%; [名称变更]严雪:0.4%;于丽萍:0.2545%;余泓利:0.4091%;刘启伦:0.5455%;周燕:0.4545%;唐芳禄:0.1818%;孙以平:0.7091%;孙煜:1.1645%;容茜妮:0.5455%;巫婧:0.8238%;张仁然:0.4545%;李梅:0.8238%;深圳市恒坤投资有限公司:45%;陈初坤:0.5273%;王悦贤:0.8238%;肖武英:0.8238%;许珍柳:0.2545%;谢红芝:0.8238%;邱庆玲:0.3636%;闫桂星:0.9091%;阮莉:0.1818%;
|
8 | 2020-02-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄忠雁
|
何鹏飞
|
9 | 2020-02-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何鹏飞王刚黄忠雁 [退出]韦跃春 [退出]周恕朱洁莹廖勇 [退出]樊金雄
|
罗立军 [新增]梁静 [新增]何鹏飞王刚周恕朱洁莹樊金雄黄景梅 [新增]
|
10 | 2018-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何鹏飞王刚秦柳捷 [退出]黄忠雁韦跃春周恕朱洁莹廖勇
|
何鹏飞王刚黄忠雁韦跃春周恕朱洁莹廖勇樊金雄 [新增]
|