序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韦明江 | 20.82967% | 624.89万人民币 |
2 | 乔为 | 18.06% | 541.8万人民币 |
3 | 韦桂明 | 18.05233% | 541.57万人民币 |
4 | 黄水长 | 12.47933% | 374.38万人民币 |
5 | 龙业康 | 9.72967% | 291.89万人民币 |
6 | 梁琳 | 8.34% | 250.2万人民币 |
7 | 黄凤云 | 4.16967% | 125.09万人民币 |
8 | 兰世刚 | 4.16967% | 125.09万人民币 |
9 | 何勇成 | 4.16967% | 125.09万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韦明江
|
|
2 |
何勇成
|
|
3 |
黄水长
|
|
4 |
梁琳
|
|
5 |
龙业康
|
|
6 |
黄凤云
|
|
7 |
兰世刚
|
|
8 |
韦桂明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
韦明江:20.82%;廖建强:18.05%; [退出]乔为:15.28%;黄水长:12.47%;黄凤云:4.16%;兰世刚:4.16%;何勇成:4.16%;龙业康:4.16%;陈觉飞:2.78%; [退出]罗红:2.78%; [退出]梁琳:2.78%;杨敏玲:2.78%; [退出]侯莉红:2.78%; [退出]梁惠春:2.78%; [退出]
|
兰世刚:4.16%;黄水长:12.47%;韦明江:20.82%;黄凤云:4.16%;乔为:18.06%;龙业康:9.72%;何勇成:4.16%;梁琳:8.34%;韦桂明:18.05%; [新增]
|
2 | 2017-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁琳何勇成韦明江罗红黄水长梁惠春陈觉飞龙业康韦桂明黄凤云
|
陈觉飞梁琳何勇成韦明江黄水长梁惠春龙业康韦桂明黄凤云罗红
|
3 | 2017-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈觉飞 [退出]梁琳何勇成韦明江黄水长梁惠春 [退出]龙业康韦桂明黄凤云罗红 [退出]
|
梁琳何勇成韦明江黄水长兰世刚 [新增]龙业康韦桂明黄凤云
|
4 | 2017-12-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
韦明江:**;廖建强:**; [退出]乔为:**;黄水长:**;黄凤云:**;兰世刚:**;何勇成:**;龙业康:**;陈觉飞:**; [退出]罗红:**; [退出]梁琳:**;杨敏玲:**; [退出]侯莉红:**; [退出]梁惠春:**; [退出]
|
兰世刚:**;黄水长:**;韦明江:**;黄凤云:**;乔为:**;龙业康:**;何勇成:**;梁琳:**;韦桂明:**; [新增]
|
5 | 2017-12-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
韦明江:20.82%;韦桂明:18.05%;乔为:15.28%;黄水长:12.47%;黄凤云:4.16%;何勇成:4.16%;龙业康:4.16%;兰世刚:4.16%;陈觉飞:2.78%; [退出]罗红:2.78%; [退出]梁惠春:2.78%; [退出]杨敏玲:2.78%; [退出]侯莉红:2.78%; [退出]梁琳:2.78%;
|
兰世刚:4.16%;黄凤云:4.16%;韦明江:20.82%;乔为:18.06%;梁琳:8.34%;龙业康:9.72%;黄水长:12.47%;韦桂明:18.05%;何勇成:4.16%;
|
6 | 2017-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
梁琳何勇成韦明江罗红黄水长梁惠春陈觉飞龙业康韦桂明黄凤云
|
梁琳何勇成韦明江罗红黄水长梁惠春陈觉飞龙业康韦桂明黄凤云
|
7 | 2017-12-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
韦明江:**;韦桂明:**;乔为:**;黄水长:**;黄凤云:**;何勇成:**;龙业康:**;兰世刚:**;陈觉飞:**; [退出]罗红:**; [退出]梁惠春:**; [退出]杨敏玲:**; [退出]侯莉红:**; [退出]梁琳:**;
|
兰世刚:**;黄凤云:**;韦明江:**;乔为:**;梁琳:**;龙业康:**;黄水长:**;韦桂明:**;何勇成:**;
|
8 | 2017-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韦明江罗红董进贵 [退出]黄水长
|
梁琳 [新增]何勇成 [新增]韦明江罗红黄水长梁惠春 [新增]陈觉飞 [新增]龙业康 [新增]韦桂明 [新增]黄凤云 [新增]
|
9 | 2017-05-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
乔为:**.***;何勇成:*.***;侯莉红:*.***;兰世刚:*.***;廖建强:**.***; [退出]杨敏玲:*.***;梁惠春:*.***;梁琳:*.***;罗红:*.***;陈觉飞:*.***;韦明江:**.***;黄凤云:*.***;黄水长:**.***;龙业康:*.***;
|
梁惠春:*.***;侯莉红:*.***;杨敏玲:*.***;罗红:*.***;陈觉飞:*.***;梁琳:*.***;何勇成:*.***;兰世刚:*.***;黄凤云:*.***;黄水长:**.***;龙业康:*.***;乔为:**.***;韦明江:**.***;韦桂明:**.***; [新增]
|
10 | 2016-06-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
梁惠春:*%;龙业康:*%;侯莉红:*%;兰世刚:*%;廖建强:*%;杨敏玲:*%;乔为:*%;何勇成:*%;黄水长:*%;黄凤云:*%;韦明江:*%;罗红:*%;陈觉飞:*%;陈少芳:*%; [退出]潘华明:*%; [退出]梁琳:*%;何雏燕:*%; [退出]
|
梁惠春:*%;侯莉红:*%;杨敏玲:*%;罗红:*%;陈觉飞:*%;梁琳:*%;廖建强:*%;何勇成:*%;兰世刚:*%;黄凤云:*%;黄水长:*%;龙业康:*%;乔为:*%;韦明江:*%;
|