序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李敏 | 66.25% | 21.2万人民币 |
2 | 李子妍 | 16.88% | 5.4万人民币 |
3 | 李菁婧 | 16.88% | 5.4万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李模良
|
李敏
|
2 | 2020-05-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李琳; [退出]李敏;
|
李敏;李子妍; [新增]李菁婧; [新增]
|
3 | 2020-05-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2056-06-02
|
2076-06-02
|
4 | 2008-02-18 | 其他事项备案 |
0
|
600
|
5 | 2008-02-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李典连李模良
|
李模良
|
6 | 2008-02-18 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
兴安县罗江二级电站
|
兴安县罗江二级电站(普通合伙)
|
7 | 2008-02-18 | 其他事项备案 |
刘旭林
|
李敏
|
8 | 2008-02-18 | 其他事项备案 |
2006-05-31
|
2200-08-02
|
9 | 2008-02-18 | 其他事项备案 |
城镇[1]
|
乡村[2]
|
10 | 2008-02-18 | 其他事项备案 |
0
|
8
|