序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐田保 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-02-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王学林
|
徐田保
|
2 | 2015-02-10 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
王学林
|
徐田保
|
3 | 2014-06-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐田保
|
王学林
|
4 | 2014-06-09 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
徐田保
|
王学林
|
5 | 2014-01-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王学林
|
徐田保
|
6 | 2009-01-08 | 其他事项备案 |
无
|
身份证[0]
|
7 | 2009-01-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄林玉
|
王学林
|
8 | 2009-01-08 | 其他事项备案 |
无
|
桂林市叠彩区圣隆路1号11栋502室
|
9 | 2009-01-08 | 其他事项备案 |
无
|
汉族[01]
|
10 | 2009-01-08 | 其他事项备案 |
无
|
531001
|