序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 莫显坤 | 60% | 300万人民币 |
2 | 杨金玲 | 40% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
莫海燕
|
|
2 |
莫显坤
|
|
3 |
杨金玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-06 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2018-09-06 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10
|
长期
|
3 | 2016-11-17 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
4 | 2016-11-17 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2016-11-17 | 章程备案 |
???
|
???
|
6 | 2016-11-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
莫显坤
|
莫海燕
|
7 | 2016-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
莫显坤杨金玲
|
莫显坤杨金玲莫海燕 [新增]
|
8 | 2014-05-04 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50
|
500.000000( + 900% )
|
9 | 2009-09-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
桂林市秀峰区甲山乡罗家村
|
桂林市七星区桂磨大道桂林国家高新区大学科技园410房
|
10 | 2009-09-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
桂林市秀峰区甲山乡罗家村
|
桂林市秀峰区桂磨大道桂林国家高新区大学科技园410房
|