序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 1997-03-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
唐友山
|
伍水祥
|
2 | 1996-04-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
文绍军
|
唐友山
|
3 | 1994-04-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈肇享
|
文绍军
|
4 | 1990-09-21 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
收录音机、黑白电视机、电唱机、唱片、校表仪、修理校验器材。
|
收录音机、电视机、电唱机、唱片、电风扇、电冰箱、洗衣机、修理校验器材。
|