序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭炎培 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈少强
|
郭炎培
|
2 | 2018-07-18 | 联络员备案 |
陈少强
|
郭炎培
|
3 | 2017-02-21 | 其他事项备案 |
*****
|
*****
|
4 | 2017-02-21 | 联络员备案 |
无
|
陈少强
|
5 | 2017-02-21 | 联络员备案 |
???
|
陈少强
|
6 | 2017-02-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
易永钢
|
陈少强
|
7 | 2014-06-25 | 许可经营项目变更 |
???
|
采矿许可证;
|
8 | 2014-06-25 | 许可经营项目变更 |
无
|
采矿许可证;
|
9 | 2014-06-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
建筑用石开采、加工。
|
砂岩用石开采、加工。(采矿许可证有效期限至2017年4月28日)
|