序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
蒋盛多
|
傅锋
|
2 | 2017-12-05 | 联络员备案 |
刘文霞
|
许丽霞
|
3 | 2017-12-05 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
苏维军
|
蒋盛多
|
4 | 2017-12-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
无
|
蒋盛多 [新增]
|
5 | 2015-11-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄燕
|
苏维军
|
6 | 2015-11-13 | 联络员备案 |
无
|
刘文霞;
|
7 | 2015-11-13 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
黄燕
|
苏维军
|
8 | 2015-11-13 | 联络员 |
�
|
刘文霞;
|
9 | 2014-10-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
廖诗婷
|
黄燕
|
10 | 2014-10-30 | 法定代表人(负责人、独资投资人) |
廖诗婷
|
黄燕
|