序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韦思丞 | 33.26894% | 114.179万人民币 |
2 | 潘海东 | 12.90064% | 44.275万人民币 |
3 | 莫毅 | 11.55303% | 39.65万人民币 |
4 | 胡廷周 | 10.0743% | 34.575万人民币 |
5 | 韦尚佑 | 9.94318% | 34.125万人民币 |
6 | 陈东燕 | 8.36422% | 28.706万人民币 |
7 | 黎少芝 | 7.15035% | 24.54万人民币 |
8 | 黄素贞 | 6.74534% | 23.15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韦思丞
|
|
2 |
韦尚佑
|
|
3 |
莫毅
|
|
4 |
陈东燕
|
|
5 |
莫报伟
|
|
6 |
黄素贞
|
|
7 |
黎少芝
|
|
8 |
胡廷周
|
|
9 |
骆广政
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宜州市龙江水电有限责任公司三岔水轮泵站电站
|
覃飞鹏 | 2000-06-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-30 | 其他事项备案 |
韦思丞:33.2689%;潘海东:12.9006%;莫毅:11.553%;胡廷周:10.0743%;韦尚佑:9.9432%;陈东燕:8.3642%;黎少芝:7.1503%;黄麟雅:6.7453%;
|
韦思丞:33.2689%;陈东燕:8.3642%;莫毅:11.553%;胡廷周:10.0743%;黎少芝:7.1503%;韦尚佑:9.9432%;潘海东:12.9006%;黄素贞:6.7453%;
|
2 | 2021-06-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
韦思丞:33.2689%;潘海东:12.9006%;莫毅:11.553%;胡廷周:10.0743%;韦尚佑:9.9432%;陈东燕:8.3642%;黎少芝:7.1503%;黄麟雅:6.7453%; [退出]
|
韦思丞:33.2689%;陈东燕:8.3642%;莫毅:11.553%;胡廷周:10.0743%;黎少芝:7.1503%;韦尚佑:9.9432%;潘海东:12.9006%;黄素贞:6.7453%; [新增]
|
3 | 2021-06-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
莫报伟韦思丞陈东燕韦尚佑莫毅黄麟雅 [退出]黎少芝胡廷周骆广政
|
莫报伟韦思丞陈东燕韦尚佑莫毅黎少芝胡廷周骆广政黄素贞 [新增]
|
4 | 2021-06-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
宜州市庆远镇龙岗路1号
|
河池市宜州区庆远镇城西开****区文广路147号
|
5 | 2016-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
莫报伟:*%; [退出]韦思丞:*%;陈东燕:*%;莫毅:*%;黄麟雅:*%;胡廷周:*%;黎少芝:*%;韦尚佑:*%;
|
韦思丞:*%;陈东燕:*%;莫毅:*%;黄麟雅:*%;胡廷周:*%;黎少芝:*%;韦尚佑:*%;潘海东:*%; [新增]
|
6 | 2016-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
莫报伟:**; [退出]韦思丞:**;陈东燕:**;莫毅:**;黄麟雅:**;胡廷周:**;黎少芝:**;韦尚佑:**;
|
韦思丞:**;陈东燕:**;莫毅:**;黄麟雅:**;胡廷周:**;黎少芝:**;韦尚佑:**;潘海东:**; [新增]
|
7 | 2016-09-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
莫报伟:**.**; [退出]韦思丞:**.***;陈东燕:*.***;莫毅:**.***;黄麟雅:*.***;胡廷周:**.***;黎少芝:*.***;韦尚佑:*.***;
|
韦思丞:**.***;陈东燕:*.***;莫毅:**.***;黄麟雅:*.***;胡廷周:**.***;黎少芝:*.***;韦尚佑:*.***;潘海东:**.**; [新增]
|
8 | 2016-09-06 | 其他事项备案 |
???
|
114.179
|
9 | 2016-09-06 | 国有企业改制为公司 |
无
|
114.179
|
10 | 2016-07-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
莫报伟
|
韦思丞
|