序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 社会公众股(A股) | 97.80172% | 1643667.3928万人民币 |
2 | 境内上市外资股(B股) | 18472.3201万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程勇
|
|
2 |
陈明
|
|
3 |
徐军
|
|
4 |
张晓辉
|
|
5 |
伍晓熹
|
|
6 |
刘强
|
|
7 |
戴新民
|
|
8 |
刘吉春
|
|
9 |
朱慈蕴
|
|
10 |
林泽明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
海南航空控股股份有限公司珠海营业部
|
李海明 | 2021-10-15 |
2 |
海南航空控股股份有限公司上海分公司
|
李响 | 2021-01-06 |
3 |
海南航空控股股份有限公司北京分公司
|
陈明 | 2020-12-08 |
4 |
海南航空控股股份有限公司重庆分公司
|
鲁静峰 | 2020-08-31 |
5 |
海南航空控股股份有限公司重庆营业部
|
鲁静峰 | 2015-10-26 |
6 |
海南航空控股股份有限公司福州营业部
|
熊将智 | 2011-05-04 |
7 |
海南航空控股股份有限公司喀什营业部
|
貊永生 | 2011-03-23 |
8 |
海南航空控股股份有限公司深圳分公司
|
陈仁峰 | 2009-04-22 |
9 |
海南航空股份有限公司工程技术分公司
|
党建平 | 2008-10-31 |
10 |
海南航空股份有限公司长沙市五一路售票处
|
崔锡松 | 2008-07-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
社会公众股(A股):97.8017%;境内上市外资股(B股):2.1983%;
|
境内上市外资股(B股):1.1114%;社会公众股(A股):49.4443%;
|
2 | 2022-07-19 | 投资总额变更变更 |
1680612.033
|
3324279.425800( + 97.80172% )
|
3 | 2022-07-19 | 其他事项备案变更 |
社会公众股(A股):97.8017%;境内上市外资股(B股):2.1983%;
|
境内上市外资股(B股):1.1114%;社会公众股(A股):49.4443%;
|
4 | 2022-07-19 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)变更 |
1643667.3928
|
3287334.785600( + 100% )
|
5 | 2022-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵国刚杨新莹刘吉春萧飞刘强徐军曹京斐徐经长 [退出]张英 [退出]林泽明陈明伍晓熹王英明郭赟
|
朱慈蕴 [新增]张晓辉 [新增]吴锋 [新增]赵国刚杨新莹刘吉春萧飞刘强徐军曹京斐林泽明陈明伍晓熹王英明郭赟戴新民 [新增]王业权 [新增]
|
6 | 2022-06-20 | 章程备案 |
无
|
无
|
7 | 2022-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
朱慈蕴张晓辉吴锋赵国刚杨新莹刘吉春萧飞刘强徐军曹京斐林泽明陈明伍晓熹王英明 [退出]郭赟戴新民王业权 [退出]
|
朱慈蕴张晓辉吴锋赵国刚杨新莹刘吉春萧飞刘强徐军曹京斐林泽明陈明伍晓熹郭赟戴新民程勇 [新增]许惠才 [新增]
|
8 | 2022-06-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
王英明
|
程勇
|
9 | 2022-05-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
社会公众股(A股):96.97%;境内上市外资股(B股):3.13%;
|
社会公众股(A股):97.8017%;境内上市外资股(B股):2.1983%;
|
10 | 2022-05-30 | 章程备案变更 |
无
|
无
|