序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广州腾誉房地产开****有限公司 | 70% | 4200.0万人民币 |
2 | 海南瑞辉实业有限公司 | 30% | 1800.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜经纬
|
|
2 |
俞开章
|
|
3 |
黄宏
|
|
4 |
何晓镭
|
|
5 |
张文生
|
|
6 |
叶剑清
|
|
7 |
柯圣之
|
|
8 |
周振旺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
俞开章叶剑清黄宏何晓镭张文生柯圣之周振旺
|
俞开章叶剑清黄宏何晓镭张文生柯圣之周振旺杜经纬 [新增]
|
2 | 2020-08-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
叶剑清
|
杜经纬
|
3 | 2018-07-30 | 其他事项备案变更 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证
|
4 | 2018-07-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
陈敏然
|
叶剑清
|
5 | 2018-07-30 | 其他事项备案变更 |
无
|
460000003,460000007,460000018,460000020,460000021,460000022,460000023,
|
6 | 2018-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
梅少羊 [退出]张文生俞开章陈涛 [退出]艾景祥 [退出]齐跃峰 [退出]陈敏然 [退出]
|
俞开章叶剑清 [新增]黄宏 [新增]何晓镭 [新增]张文生柯圣之 [新增]周振旺 [新增]
|
7 | 2014-06-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
艾景祥,董事,经理陈敏然,董事长陈涛,董事李晓红,监事 [退出]齐跃峰,董事俞开章,董事张文生,监事
|
艾景祥,董事,经理陈敏然,董事长陈涛,董事梅少羊,监事 [新增]齐跃峰,董事俞开章,董事张文生,监事
|
8 | 2011-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈敏然,董事长陈涛,董事李晓红,监事齐跃峰,董事肖秀明,董事,总经理 [退出]俞开章,董事张文生,监事
|
艾景祥,董事,经理 [新增]陈敏然,董事长陈涛,董事李晓红,监事齐跃峰,董事俞开章,董事张文生,监事
|
9 | 2010-08-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈敏然,董事陈涛,董事李晓红,监事肖秀明,董事,总经理俞开章,董事张文生,监事周经良,董事长 [退出]
|
陈敏然,董事长陈涛,董事李晓红,监事齐跃峰,董事 [新增]肖秀明,董事,总经理俞开章,董事张文生,监事
|
10 | 2010-08-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周经良
|
陈敏然
|