序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 海国投工业开****股份有限公司 | 95% | 893.0万人民币 |
2 | 海南荟康芦荟制品有限公司 | 5% | 47.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱勇升
|
|
2 |
朱娉娉
|
|
3 |
孙智灵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-15 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
海口市秀英区永万坡港澳工业区翠竹路6号
|
海南省海口市秀英区秀英街道办高新居委会翠竹路4号
|
2 | 2022-06-15 | 联络员备案 |
王婧婧
|
欧莉
|
3 | 2022-06-15 | 章程备案 |
无
|
无
|
4 | 2016-07-26 | 联络员备案变更 |
涂文君
|
王婧婧
|
5 | 2016-07-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 |
2016-06-14
|
长期
|
6 | 2011-06-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
彩色印刷服务;彩盒、瓦楞纸板箱的生产、经营。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
|
彩盒、瓦楞纸板箱的制作及销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
|
7 | 2010-03-31 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2016-06-13
|
2016-06-14
|
8 | 2010-03-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
冯建文
|
朱勇升
|
9 | 2010-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范永节,董事,总经理 [退出]冯建文,董事长 [退出]郭永银,董事 [退出]李子龙,董事 [退出]谢诚,董事 [退出]
|
孙智灵,经理 [新增]朱勇升,执行董事 [新增]朱娉娉,监事 [新增]
|
10 | 2010-03-31 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
彩色印刷服务;彩盒、瓦楞纸板箱的生产、经营。
|
彩色印刷服务;彩盒、瓦楞纸板箱的生产、经营。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
|