序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-11 | 联络员备案 |
彭天明 *** 备案手机:***
|
蔡维 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-05-20 | 联络员备案 |
刘俊 *** 备案手机:***
|
彭天明 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-07-19 | 联络员备案 |
李明顺 *** 备案手机:***
|
刘俊 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-07-19 | 负责人变更 |
李明顺 [退出]
|
沈建华 [新增]
|
5 | 2017-03-06 | 联络员备案 |
郭太宝 *** 备案手机:***
|
李明顺 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-03-01 | 负责人变更 |
张世虎
|
张世虎
|
7 | 2017-03-01 | 经营范围变更 |
电力生产及销售。电器、机电产品销售,机械安装及检修,电力技术服务与咨询。
|
电力生产及销售。电器、机电产品销售,机械安装及检修,电力技术服务与咨询;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2017-03-01 | 负责人变更 |
张世虎 [退出]
|
李明顺 [新增]
|
9 | 2016-05-19 | 联络员备案 |
速晓宁 *** 备案手机:***
|
郭太宝 *** 备案手机:***
|
10 | 2016-05-19 | 财务负责人 |
|
|