序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华能海南****电股份有限公司 | 90% | 72199.98万人民币 |
2 | 海南省洋浦开****建设控股有限公司 | 10% | 8022.22万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李学忠
|
|
2 |
陈金明
|
|
3 |
陆建都
|
|
4 |
周立辉
|
|
5 |
苏湘瑜
|
|
6 |
梁静华
|
|
7 |
宋文贵
|
|
8 |
殷啸明
|
|
9 |
谭玉平
|
|
10 |
杜智忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李学忠陆建都周立辉冯彬 [退出]宋文贵蔡贤木 [退出]谭玉平殷啸明
|
李学忠陆建都周立辉苏湘瑜 [新增]宋文贵余品超 [新增]谭玉平殷啸明陈金明 [新增]梁静华 [新增]
|
2 | 2022-01-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
海南省洋浦经济开****区迎宾路6号洋浦迎宾馆306室
|
海南省洋浦经济开****区石化功能区园四路
|
3 | 2022-01-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
华能海南****电股份有限公司:90%;海南省洋浦开****建设控股有限公司:10%;
|
海南省洋浦开****建设控股有限公司:10%;华能海南****电股份有限公司:90%;
|
4 | 2022-01-17 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李学忠(董事长),宗清(董事), [退出]陆建都(董事),周立辉(董事兼总经理),张锐(监事), [退出]沈宗护(监事), [退出]黄永平(监事), [退出]冯彬(董事)
|
李学忠(董事长),陆建都(董事),周立辉(董事兼总经理),冯彬(董事),宋文贵(董事), [新增]蔡贤木(监事), [新增]谭玉平(监事), [新增]殷啸明(监事) [新增]
|
6 | 2018-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李学忠,宗清,陆建都,周立辉,张锐,沈宗护,黄永平,王申 [退出]
|
李学忠,宗清,陆建都,周立辉,张锐,沈宗护,黄永平,冯彬 [新增]
|
7 | 2017-11-15 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
8 | 2017-11-15 | 其他事项备案变更 |
无
|
001,002,003,004,005,006,
|
9 | 2017-11-15 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
电力的生产和供应;电力项目的投资、建设、运营、管理;热力的生产和供应;供热管网的投资、建设、运营、管理;汽、热、冷的购销;配电网的投资、建设、运营、检修;清洁能源的开****和利用;售电业务;合同能源管理;废弃资源的回收加工处理、销售;****电厂工程总承包及设备维修服务;技术咨询服务、****电厂供水。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
电力的生产和供应;电力项目的投资、建设、运营、管理;供热管网的投资、建设、运营、管理;汽、气、热、冷的生产及销售;配电网的投资、建设、运营、检修;清洁能源的开****和利用;售电业务;煤炭销售;合同能源管理;废弃资源的回收加工处理、销售;****电厂工程总承包及设备维修服务;技术咨询服务、****电厂供水;码头运营及服务;资产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|