序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 大连航运集团大连海运总公司 | 100% | 3426.000000万人民币 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
海南连昌海运公司清澜轮渡公司
|
李克难 | 1994-07-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-06-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
毕建陆
|
丛鸣
|
2 | 2013-06-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2014-04-10
|
2024-04-10
|
3 | 2013-06-07 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
国内外海上货运、船舶代理、轮渡客运、船舶租运、港口服务、货运代理、五金交电、建材、农副产品。
|
海运、船舶代理。
|
4 | 2009-03-26 | 其他事项备案 |
*****72
|
*****
|
5 | 2009-03-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2009-04-10
|
2014-04-10
|
6 | 2004-10-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马克光
|
毕建陆
|
7 | 2004-10-20 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2004-04-10
|
2009-04-10
|
8 | 2001-03-19 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
大连港埠集团海南连昌海运公司
|
海南连昌海运公司
|
9 | 2001-03-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1999-04-10
|
2004-04-10
|
10 | 1998-05-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴建坤
|
马克光
|