序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 海南鼎力达能源产业****展有限公司 | 100% | 200.320000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
韩潇
|
|
2 |
韩钢
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
文昌文丰电力工程有限责任公司文城销售部
|
李传德 | 2009-03-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-09 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-09-27 | 章程备案 |
无
|
无
|
3 | 2021-07-02 | 联络员备案 |
麦燕满
|
符致敏
|
4 | 2021-07-02 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-07-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
文昌市文城镇文清大道20号A幢101、102号
|
海南省文昌市文城镇文东路90-1号2幢2012房
|
6 | 2019-05-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
李传德 [退出]韩钢
|
韩钢韩潇 [新增]
|
7 | 2019-05-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
李传德
|
韩潇
|
8 | 2018-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
韩钢黄远奋 [退出]
|
李传德 [新增]韩钢
|
9 | 2018-03-26 | 其他事项备案变更 |
001,002,003,004,005,006,012,
|
001,012,002,003,004,005,006,
|
10 | 2018-03-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
黄远奋
|
李传德
|