序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鲁能集团有限公司 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨传军
|
|
2 |
梁刚
|
|
3 |
田兆彬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
海南永庆生态文化旅业有限公司澄迈鲁能蔚景温德姆酒店
|
张波 | 2018-11-19 |
2 |
海南永庆生态文化旅业有限公司澄迈分公司
|
张国勇 | 2009-06-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-01 | 章程备案 |
无
|
无
|
2 | 2022-03-01 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
20
|
50
|
3 | 2022-03-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
强锋(董事), [退出]徐同德(董事长), [退出]梁刚(董事兼总经理),田兆彬(监事),冯超(监事), [退出]李振江(监事) [退出]
|
梁刚(总经理),田兆彬(监事),杨传军(执行董事) [新增]
|
4 | 2022-03-01 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
海南省澄迈县老城开****区盈滨岛明华小区A30
|
海南省澄迈县老城镇永庆大道鲁能海蓝福源东二区西区营销中心1层
|
5 | 2022-03-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
徐同德
|
杨传军
|
6 | 2021-10-28 | 联络员备案 |
谢欧
|
符鹏
|
7 | 2021-10-28 | 章程备案 |
无
|
无
|
8 | 2021-08-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
强锋(董事),徐同德(董事长),梁刚(董事兼总经理),张岱(监事), [退出]李蓟(监事), [退出]李振江(监事)
|
强锋(董事),徐同德(董事长),梁刚(董事兼总经理),田兆彬(监事), [新增]冯超(监事), [新增]李振江(监事)
|
9 | 2021-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁勇 [退出]杨传军 [退出]蔡红君 [退出]邵长忠 [退出]强锋梁刚庞峰 [退出]张岱李蓟李振江
|
强锋徐同德 [新增]梁刚张岱李蓟李振江
|
10 | 2021-01-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
强锋
|
徐同德
|