序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 重庆康康汽车销售有限公司 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张强
|
|
2 |
罗兵
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
成都小康汽车销售服务有限公司九寨沟县分公司
|
李臣杰 | 2011-11-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-06 | 换****证照 |
/
|
/
|
2 | 2014-11-04 | 换****证照 |
/
|
/
|
3 | 2013-07-25 | 章程修正案备案 |
/
|
/
|
4 | 2013-07-25 | 经理备案 |
/
|
张强,执行董事兼总经理 [新增]
|
5 | 2013-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
张强,执行董事兼总经理 [新增]
|
6 | 2013-07-25 | 法定代表人变更 |
李臣杰
|
张强,中华人民共和国居民身份证,*****
|
7 | 2010-12-02 | 章程修正案备案 |
/
|
/
|
8 | 2010-12-02 | 投资人(股权)变更 |
小康汽车产业(集团)有限公司; [退出]
|
重庆康康汽车销售有限公司; [新增]
|
9 | 2010-10-29 | 经理备案 |
/
|
李臣杰,执行董事兼总经理 [新增]
|
10 | 2010-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
李臣杰,执行董事兼总经理 [新增]
|