序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李丹 | 95% | 190.0万人民币 |
2 | 邓刚 | 5% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李丹
|
|
2 |
邓刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-10-10
|
2 | 2020-10-14 | 地址变更 |
成都市武侯区佳灵路3号2栋12层1205号
|
成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋6楼15号
|
3 | 2020-08-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-26
|
4 | 2020-08-31 | 地址变更 |
成都市武侯区佳灵路20号1栋6层50号
|
成都市武侯区佳灵路3号2栋12层1205号
|
5 | 2019-11-12 | 投资人(股权)变更 |
邓君 出资 120万人民币; [退出]李丹 出资 80万人民币;
|
邓刚 出资 10万人民币; [新增]李丹 出资 190( + 137.5% )万人民币;
|
6 | 2019-11-12 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2019-11-12 | 出资情况 |
邓君 出资 120万人民币;李丹 出资 80万人民币;
|
邓刚 出资 10万人民币;李丹 出资 190万人民币;
|
8 | 2019-11-12 | 主要成员 |
邓君 [退出]
|
邓刚 [新增]
|
9 | 2017-04-20 | 其他事项备案 |
/
|
赵雪,***
|
10 | 2017-04-20 | 其他事项备案 |
/
|
/
|