序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何建军 | 99% | 990.0万人民币 |
2 | 李庭 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何建军
|
|
2 |
张明英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-03 | 法定代表人变更 |
刘超
|
何建军
|
2 | 2021-12-03 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2021-12-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘超 [退出]
|
何建军 [新增]
|
4 | 2021-12-03 | 投资人(股权)变更 |
刘超 出资 500万人民币; [退出]张明英 出资 500万人民币; [退出]
|
李庭 出资 10万人民币; [新增]何建军 出资 990万人民币; [新增]
|
5 | 2021-06-08 | 联络员备案 |
刘先明 *** 备案手机:***
|
任开蓉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2021-06-07 | 投资人(股权)变更 |
刘超 出资 500万人民币;林芳 出资 500万人民币; [退出]
|
刘超 出资 500万人民币;张明英 出资 500万人民币; [新增]
|
7 | 2021-06-07 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2021-06-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林芳 [退出]
|
张明英 [新增]
|
9 | 2020-09-27 | 地址变更 |
成都市高新区濯锦北路134号1层
|
成都高新区濯锦北路134号1层
|
10 | 2020-09-27 | 章程修正案备案 |
无
|
|