序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 四川省川威集团有限公司 | 100% | 14000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓彦
|
|
2 |
林涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 联络员备案 |
廖金香 *** 备案手机:***
|
黄移 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-12-30 | 法定代表人变更 |
毛继坤
|
邓彦
|
3 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛继坤 [退出]
|
邓彦 [新增]
|
4 | 2021-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
官和平 [退出]
|
毛继坤 [新增]
|
5 | 2021-07-21 | 法定代表人变更 |
官和平
|
毛继坤
|
6 | 2018-11-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
7 | 2018-11-17 | 市场主体类型变更 |
1130
|
1152
|
8 | 2018-11-17 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
官和平; [退出]林陶; [退出]
|
四川省川威集团有限公司; [新增]
|
9 | 2016-05-25 | 清算组备案 |
|
|
10 | 2016-05-25 | 分公司/分支机构备案 |
/
|
/
|