序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东方电气集团(四川)物产有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张少锋
|
|
2 |
舒屏
|
|
3 |
刘强
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
东方电气集团大件物流有限公司西藏分公司
|
吴川 | 2021-10-18 |
2 |
东方电气集团大件物流有限公司重庆电气分公司
|
贾斌 | 2008-04-01 |
3 |
东方电气集团大件物流有限公司德阳分公司
|
李青春 | 2007-08-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
舒屏
|
叶李强
|
2 | 2022-08-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘强
|
王军虎
|
3 | 2020-12-29 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2020-12-29 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
东方电气集团(四川)贸易有限公司;
|
东方电气集团(四川)物产有限公司;
|
5 | 2020-08-13 | 法定代表人变更 |
舒屏
|
张少锋
|
6 | 2020-08-13 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2020-08-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
舒屏 [退出]
|
张少锋 [新增]
|
8 | 2019-12-19 | 主要成员 |
马健 [退出]
|
刘强 [新增]
|
9 | 2019-11-11 | 投资人(股权)变更 |
东方电气股份有限公司 出资 5000万人民币; [退出]
|
东方电气集团(四川)贸易有限公司 出资 5000万人民币; [新增]
|
10 | 2019-11-11 | 出资情况 |
东方电气股份有限公司 出资 5000万人民币;
|
东方电气集团(四川)贸易有限公司 出资 5000万人民币;
|