序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江丽 | 80% | 160万人民币 |
2 | 王夙纯 | 20% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王夙纯
|
|
2 |
江丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-09 | 地址变更 |
成都市青羊区光华北三路98号16栋1单元14楼1408号
|
成都市青羊区光华北三路98号18栋9层902号
|
2 | 2021-09-09 | 章程备案 |
无
|
2021-09-08
|
3 | 2021-08-27 | 法定代表人变更 |
王夙纯
|
江丽
|
4 | 2021-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王洁 [退出]
|
王夙纯 [新增]
|
5 | 2021-08-27 | 投资人(股权)变更 |
王洁 出资 40万人民币; [退出]王夙纯 出资 160万人民币;
|
江丽 出资 160万人民币; [新增]王夙纯 出资 40( - 75% )万人民币;
|
6 | 2021-08-27 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2021-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王夙纯 [退出]
|
江丽 [新增]
|
8 | 2020-03-17 | 主要成员 |
王夙纯 [退出]
|
王洁 [新增]
|
9 | 2020-03-17 | 法定代表人 |
王洁
|
王夙纯
|
10 | 2020-03-17 | 主要成员 |
王洁 [退出]
|
王夙纯 [新增]
|