序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冉亚 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冉亚
|
|
2 |
廖昌叔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-29 | 联络员备案 |
王理 *** 备案手机:***
|
陈春芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-05-28 | 主要成员 |
谢华 [退出]
|
廖昌叔 [新增]
|
3 | 2019-06-25 | 联络员备案 |
罗雪梅 *** 备案手机:***
|
王理 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-10-24 | 章程备案 |
|
谢华,监事
|
5 | 2018-10-24 | 经理备案 |
|
谢华,执行董事兼总经理
冉亚,执行董事兼总经理 [新增]
|
6 | 2018-10-24 | 投资人(股权)变更 |
潘文政; [退出]谢华; [退出]
|
冉亚; [新增]
|
7 | 2018-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
谢华,监事
|
8 | 2018-10-24 | 市场主体类型变更 |
1130
|
1151
|
9 | 2018-10-24 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
潘文政; [退出]谢华; [退出]
|
冉亚; [新增]
|
10 | 2018-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
谢华,执行董事兼总经理冉亚,执行董事兼总经理
|