序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭康明 | 40% | 80万人民币 |
2 | 郭韩龙 | 20% | 40万人民币 |
3 | 豆从方 | 20% | 40万人民币 |
4 | 郭韩辉 | 20% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯越
|
|
2 |
郭康明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
四川福尔康医疗器械有限公司宜宾江北分公司
|
汤洪 | 2015-07-30 |
2 |
四川福尔康医疗器械有限公司宜宾分公司
|
曾庆秋 | 2014-07-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-21 | 章程备案 |
|
|
2 | 2016-01-12 | 换****证照 |
|
|
3 | 2014-05-27 | 换****证照 |
|
|
4 | 2012-12-05 | 出资额变更 |
|
|
5 | 2012-12-05 | 出资方式变更 |
|
|
6 | 2012-12-05 | 经营范围变更 |
|
|
7 | 2012-12-05 | 实收资本变更 |
|
|
8 | 2012-12-05 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
9 | 2012-12-05 | 章程修正案备案 |
|
|