序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖坤凡 | 85% | 850万人民币 |
2 | 卓敏英 | 15% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖坤凡
|
|
2 |
肖聆英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-14 | 其他事项备案 |
/
|
/
|
2 | 2017-08-14 | 换****证照 |
|
|
3 | 2014-11-18 | 换****证照 |
/
|
/
|
4 | 2014-01-16 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
肖坤凡;肖聆英; [退出]
|
肖坤凡;卓敏英; [新增]
|
5 | 2014-01-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
/
|
6 | 2014-01-16 | 章程修正案备案 |
/
|
/
|
7 | 2014-01-16 | 投资人(股权)变更 |
肖坤凡;肖聆英; [退出]
|
肖坤凡;卓敏英; [新增]
|
8 | 2012-04-17 | 住所变更 |
成都市锦江区纯阳观1号附41号7层716号
|
成都市锦江区牡丹街595号1栋1单元18楼1833号
|
9 | 2012-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
/
|
10 | 2012-04-13 | 章程修正案备案 |
/
|
/
|