序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑天霄 | 44% | 44万人民币 |
2 | 郝立志 | 40% | 40万人民币 |
3 | 桑培焱 | 8% | 8万人民币 |
4 | 江春华 | 8% | 8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑天霄
|
|
2 |
郝立志
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-18 | 投资人(股权)变更 |
郝立志 出资 40万人民币;郑天霄 出资 44万人民币;桑培焱 出资 8万人民币;江玉琦 出资 8万人民币; [退出]
|
郝立志 出资 40万人民币;郑天霄 出资 44万人民币;桑培焱 出资 8万人民币;江春华 出资 8万人民币; [新增]
|
2 | 2021-11-18 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2020-09-29 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2020-09-29 | 地址变更 |
成都高新区府城大道西段399号7栋2单元6层608号
|
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号7栋1单元13层1304号
|
5 | 2016-06-02 | 其他事项备案 |
|
钟娟,***
|
6 | 2016-06-02 | 联络员备案 |
|
钟娟,***
|
7 | 2016-06-02 | 联络员备案 |
/
|
钟娟,*****
|
8 | 2016-03-03 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
江玉琦;桑培焱;王成全; [退出]
|
郝立志; [新增]江玉琦;桑培焱;郑天霄; [新增]
|
9 | 2016-03-03 | 法定代表人变更 |
王成全
|
郑天霄
|
10 | 2016-03-03 | 章程备案 |
/
|
/
|