序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹健 | 72% | 360.0万人民币 |
2 | 钟正宇 | 28% | 140.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹健
|
|
2 |
支钅监
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-31 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2019-12-31 | 投资人(股权内部转让)备案 |
曹健 出资 360万人民币;钟正宇 出资 130万人民币;四川川大科技产业集团有限公司 出资 10万人民币; [退出]
|
|
3 | 2019-04-20 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2016-12-08 | 章程备案 |
/
|
|
5 | 2016-12-08 | 投资人(股权)变更 |
四川川大科技产业****展中心; [退出]钟正宇;曹健;
|
|
6 | 2016-08-11 | 联络员备案 |
|
|
7 | 2016-08-11 | 联络员备案 |
/
|
|
8 | 2016-08-11 | 财务负责人 |
/
|
|
9 | 2016-08-11 | 换****证照 |
/
|
|
10 | 2014-05-13 | 换****证照 |
/
|
|