序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨忠 | 40% | 200万人民币 |
2 | 周兴华 | 30% | 150万人民币 |
3 | 四川大科技产业集团有限公司 | 20% | 100万人民币 |
4 | 王大清 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨忠
|
|
2 |
王大清
|
|
3 |
吴立志
|
|
4 |
周兴华
|
|
5 |
钟武
|
|
6 |
杨生广
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-15 | 换****证照 |
/
|
/
|
2 | 2014-11-19 | 补****证照 |
/
|
/
|
3 | 2014-01-09 | 章程修正案备案 |
/
|
/
|
4 | 2014-01-09 | 经营范围变更 |
信息安全关键技术与产品的研究、开****、生产(涉及工业行业另设分支机构或另择经营场地经营)、销售;信息技术和计算机软件、硬件及外围设备的研制、开****;信息系统(含安全系统)集成,工程设计、施工(凭资质许可证经营);技术咨询及技术服务;计算机及信息系统产品销售。(以上所有经营范围国家法律、法规禁止的不得经营,涉及相关行业行政主管部门审批许可的凭资质许可证经营)
|
信息安全关键技术与产品的研究、开****、生产(涉及工业行业另设分支机构或另择经营场地经营)、销售;信息技术和计算机软件、硬件及外围设备的研制、开****;信息系统(含安全系统)集成,工程设计、施工(凭资质许可证经营);技术咨询及技术服务;计算机及信息系统产品销售;信息化规划服务、信息技术管理咨询服务、测试评估服务(以上经营范围国家法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的取得许可后方可经营)。
|
5 | 2013-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
周兴华,董事 [新增]王大清,董事 [新增]吴立志,董事 [新增]
|
6 | 2013-07-16 | 清算组备案 |
/
|
/
|
7 | 2013-07-16 | 投资人(股权)变更 |
四川大科技产业集团有限公司;杨忠;
|
四川大科技产业集团有限公司;王大清; [新增]杨忠;周兴华; [新增]
|
8 | 2012-01-13 | 清算组备案 |
/
|
/
|
9 | 2012-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
黄瑞康,董事 [新增]杨忠,董事长兼总经理 [新增]钟武,董事 [新增]
|
10 | 2012-01-13 | 法定代表人变更 |
王祯学,中华人民共和国居民身份证,*****
|
杨忠,中华人民共和国居民身份证,*****
|