序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈诤 | 60% | 60万人民币 |
2 | 张奎蓉 | 40% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈诤
|
|
2 |
刘媛媛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-12 | 清算组备案 |
|
|
2 | 2019-03-12 | 章程备案 |
|
|
3 | 2017-10-23 | 联络员备案 |
|
|
4 | 2017-06-30 | 联络员备案 |
|
|
5 | 2016-06-27 | 联络员备案 |
|
|
6 | 2016-06-27 | 清算组备案 |
|
|
7 | 2016-06-27 | 分公司/分支机构备案 |
|
|
8 | 2016-06-27 | 联络员备案 |
|
|
9 | 2016-06-27 | 财务负责人 |
|
|
10 | 2016-06-27 | 换****证照 |
|
|