序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴建明 | 51.4% | 2364.4万人民币 |
2 | 蒋玉如 | 30.4% | 1398.4万人民币 |
3 | 吴晓芹 | 18.2% | 837.2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴建明
|
|
2 |
蒋玉如
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-02 | 章程备案 |
无
|
2021-02-26章程备案
|
2 | 2021-03-02 | 投资人(股权)变更 |
蒋玉如 出资 851.2万人民币;吴晓芹 出资 509.6万人民币;吴建明 出资 1439.2万人民币;
|
蒋玉如 出资 1398.4( + 64.28571% )万人民币;吴晓芹 出资 837.2( + 64.28571% )万人民币;吴建明 出资 2364.4( + 64.28571% )万人民币;
|
3 | 2021-03-02 | 注册资本变更 |
2800万人民币
|
4600.000000万人民币( + 64.28571% )
|
4 | 2020-06-16 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2020-06-16 | 注册资本(金)变更 |
1200万人民币
|
2800.000000万人民币( + 133.33333% )
|
6 | 2019-12-20 | 投资人(股权)变更 |
蒋玉如 出资 167.5万人民币;吴晓芹 出资 100万人民币;吴建明 出资 282.5万人民币;
|
蒋玉如 出资 364.8( + 117.79104% )万人民币;吴晓芹 出资 218.4( + 118.4% )万人民币;吴建明 出资 616.8( + 118.33628% )万人民币;
|
7 | 2019-12-20 | 出资情况 |
蒋玉如 出资 167.5万人民币;吴晓芹 出资 100万人民币;吴建明 出资 282.5万人民币;
|
蒋玉如 出资 364.8万人民币;吴晓芹 出资 218.4万人民币;吴建明 出资 616.8万人民币;
|
8 | 2019-12-20 | 财务负责人 |
蒋玉如 ***
|
吴建明 ***
|
9 | 2019-12-20 | 注册资本(金)变更 |
550万人民币
|
1200.000000万人民币( + 118.18182% )
|
10 | 2019-08-22 | 经营场所变更 |
成都市温江区天府镇梓桐村一组
|
成都市温江区成都海峡两岸科技产业开****园百利路210号
|