序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵东宁 | 95% | 475万人民币 |
2 | 王艺霖 | 5% | 25万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-23 | 财务负责人 |
潘建军
|
赵东宁
|
2 | 2019-09-23 | 出资额变更 |
潘登,货币,10万元;潘建军,货币,95万元;王艺霖,货币,25万元;余彦斌,货币,20万元;赵东宁,货币,350万元;
|
王艺霖,货币,25万元;赵东宁,货币,475万元;
|
3 | 2019-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘建军,执行董事 [退出]赵东宁,总经理孙明,监事
|
孙明,监事赵东宁,执行董事兼总经理
|
4 | 2019-09-23 | 投资人(股权)变更 |
潘登; [退出]潘建军; [退出]王艺霖;余彦斌; [退出]赵东宁;
|
王艺霖;赵东宁;
|
5 | 2019-09-23 | 联络员备案 |
潘建军
|
赵东宁
|
6 | 2019-09-23 | 法定代表人变更 |
潘建军
|
赵东宁
|
7 | 2018-12-27 | 地址变更 |
成都市郫都区郫筒镇成灌东路38号1栋1单元12层16号
|
成都市郫都区德源镇(菁蓉镇)静园东路218号2楼207-3室
|
8 | 2018-09-19 | 投资人(股权)变更 |
潘登;潘建军;余彦斌;赵东宁;
|
潘登;潘建军;王艺霖; [新增]余彦斌;赵东宁;
|
9 | 2018-09-19 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
潘登;潘建军;余彦斌;赵东宁;
|
潘登;潘建军;王艺霖; [新增]余彦斌;赵东宁;
|
10 | 2018-08-01 | 投资人(股权)变更 |
潘建军;赵东宁;
|
潘登; [新增]潘建军;余彦斌; [新增]赵东宁;
|