序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王江朋 | 57.14286% | 60.0万人民币 |
2 | 许韶敏 | 42.85714% | 45.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王江鹏
|
|
2 |
许韶敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-04 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2019-09-04 | 一般经营项目变更 |
|
|
3 | 2019-09-04 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2016-05-25 | 联络员备案 |
|
|
5 | 2016-05-25 | 分公司/分支机构备案 |
|
|
6 | 2016-05-25 | 联络员备案 |
|
|
7 | 2016-05-25 | 财务负责人 |
|
|
8 | 2016-05-25 | 换****证照 |
|
|
9 | 2014-08-05 | 换****证照 |
|
|
10 | 2010-06-07 | 名称变更 |
|
|