序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张秋萍 | 42% | 84.0万人民币 |
2 | 岳锋 | 40% | 80.0万人民币 |
3 | 贾丽萍 | 18% | 36.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张秋萍
|
|
2 |
贾丽萍
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
成都长峰报业广告策划有限公司一分公司
|
张小玲 | 2002-12-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
张秋萍,执行董事兼总经理
|
2 | 2016-11-29 | 换****证照 |
|
/
|
3 | 2014-05-29 | 换****证照 |
|
/
|
4 | 2013-11-06 | 经理备案 |
|
岳锋,经理
|
5 | 2013-11-06 | 清算组备案 |
|
/
|
6 | 2013-11-06 | 投资人(股权)变更 |
|
贾丽萍; [新增]岳锋;张秋萍; [新增]
|
7 | 2013-11-06 | 法定代表人变更 |
|
张秋萍,中华人民共和国居民身份证,*****
|
8 | 2010-05-06 | 换****证照 |
|
/
|