序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘晓平 | 100% | 5.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-27 | 其他事项备案 |
/
|
刘晓平,***
|
2 | 2017-04-27 | 联络员备案 |
|
刘晓平,139****7903
|
3 | 2016-05-19 | 联络员备案 |
/
|
王卫,*****
|
4 | 2016-03-10 | 联络员备案 |
/
|
郭健锐,*****
|
5 | 2016-03-10 | 财务负责人 |
/
|
/
|
6 | 2016-03-10 | 换****证照 |
/
|
/
|
7 | 2014-05-26 | 换****证照 |
/
|
/
|