序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王安红 | 70% | 3500.0万人民币 |
2 | 罗吉祥 | 30% | 1500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王安红
|
|
2 |
罗吉祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-28 | 联络员备案 |
艾剑,*****
|
王安红,*****
|
2 | 2016-06-08 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
陈瑞明; [退出]罗吉祥;
|
罗吉祥;王安红; [新增]
|
3 | 2016-06-08 | 联络员备案 |
/
|
王安红,*****
|
4 | 2016-06-08 | 章程备案 |
/
|
/
|
5 | 2016-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
/
|
6 | 2016-06-08 | 投资人(股权)变更 |
陈瑞明; [退出]罗吉祥;
|
罗吉祥;王安红; [新增]
|
7 | 2016-06-08 | 法定代表人变更 |
陈瑞明
|
王安红
|
8 | 2016-05-30 | 补****证照 |
/
|
/
|
9 | 2012-06-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
罗吉祥;陈瑞明;
|
罗吉祥,货币;陈瑞明,货币;
|
10 | 2012-06-14 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
罗吉祥;陈瑞明;
|
陈瑞明;罗吉祥;
|