序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 凡玉芬 | 70% | 3500.0万人民币 |
2 | 孙立新 | 30% | 1500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
凡玉芬
|
|
2 |
杨大刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-06 | 法定代表人变更 |
杨大刚
|
凡玉芬
|
2 | 2021-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙立新 [退出]
|
杨大刚 [新增]
|
3 | 2021-07-06 | 投资人(股权)变更 |
杨大刚 出资 3500万人民币; [退出]孙立新 出资 1500万人民币;
|
凡玉芬 出资 3500万人民币; [新增]孙立新 出资 1500万人民币;
|
4 | 2021-07-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨大刚 [退出]
|
凡玉芬 [新增]
|
5 | 2020-07-02 | 投资人(股权)变更 |
杨大刚 出资 5000万人民币;
|
杨大刚 出资 3500( - 30% )万人民币;孙立新 出资 1500万人民币; [新增]
|
6 | 2020-07-02 | 章程备案 |
无
|
2020-06-29
|
7 | 2020-07-02 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2020-07-02 | 主要成员 |
雍太芬 [退出]
|
孙立新 [新增]
|
9 | 2020-07-02 | 出资情况 |
杨大刚 出资 5000万人民币;
|
杨大刚 出资 3500万人民币;孙立新 出资 1500万人民币;
|
10 | 2018-11-23 | 章程备案 |
|
雍太芬,监事
|