序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董鹏飞 | 50% | 500.0万人民币 |
2 | 戴新新 | 50% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董鹏飞
|
|
2 |
戴新新
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
四川正远盛地建筑工程有限公司承德县分公司
|
董鹏飞 | 2021-10-26 |
2 |
四川正远盛地建筑工程有限公司兴隆分公司
|
董鹏飞 | 2021-07-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-15 | 法定代表人变更 |
何秀清
|
董鹏飞
|
2 | 2021-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴海洋 [退出]
|
戴新新 [新增]
|
3 | 2021-04-15 | 联络员备案 |
何秀清 *** 备案手机:***
|
董鹏飞 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何秀清 [退出]
|
董鹏飞 [新增]
|
5 | 2021-04-15 | 投资人(股权)变更 |
何秀清 出资 500万人民币; [退出]吴海洋 出资 500万人民币; [退出]
|
董鹏飞 出资 500万人民币; [新增]戴新新 出资 500万人民币; [新增]
|
6 | 2020-11-23 | 联络员备案 |
陈立松 *** 备案手机:***
|
何秀清 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-11-23 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2020-11-23 | 法定代表人变更 |
陈立松
|
何秀清
|
9 | 2020-11-23 | 投资人(股权)变更 |
莫骏诚 出资 500万人民币; [退出]陈立松 出资 500万人民币; [退出]
|
何秀清 出资 500万人民币; [新增]吴海洋 出资 500万人民币; [新增]
|
10 | 2020-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
莫骏诚 [退出]
|
吴海洋 [新增]
|