序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 符美焕 | 90% | 27万人民币 |
2 | 胡兴兵 | 10% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡兴兵
|
|
2 |
符美焕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-12 | 章程备案 |
|
|
2 | 2016-04-12 | 清算组备案 |
|
|
3 | 2016-04-12 | 分公司/分支机构备案 |
|
|
4 | 2016-04-12 | 联络员备案 |
|
|
5 | 2016-04-12 | 财务负责人 |
|
|
6 | 2016-04-06 | 清算组备案 |
|
|
7 | 2016-04-06 | 分公司/分支机构备案 |
|
|
8 | 2016-04-06 | 联络员备案 |
|
|
9 | 2016-04-06 | 财务负责人 |
|
|
10 | 2015-11-11 | 换****证照 |
|
|