序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔雁 | 90% | 900.0万人民币 |
2 | 汪娟 | 10% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪娟
|
|
2 |
林云
|
|
3 |
陈超
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-24 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2021-09-24 | 地址变更 |
成都市青羊区光华东三路489号2栋15楼1504、1505号
|
|
3 | 2021-07-06 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2021-07-06 | 投资人(股权)变更 |
汪娟 出资 100万人民币;崔雁 出资 500万人民币;林云 出资 400万人民币; [退出]
|
|
5 | 2021-01-08 | 投资人(股权)变更 |
何汪丹 出资 500万人民币; [退出]汪娟 出资 100万人民币;林云 出资 400万;
|
|
6 | 2021-01-08 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2019-10-10 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
陈超; [退出]何汪丹;汪娟;
|
|
8 | 2019-10-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汪娟,监事陈超,执行董事兼总经理
|
|
9 | 2019-10-10 | 法定代表人变更 |
陈超
|
|
10 | 2019-10-10 | 投资人(股权)变更 |
陈超; [退出]何汪丹;汪娟;
|
|