序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 恒正荣坤集团(海南)有限公司 | 35% | 245.0万人民币 |
2 | 成都大蓉和菜品研****有限公司 | 35% | 245.0万人民币 |
3 | 成都大蓉和投资管理有限公司 | 30% | 210.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋亚杰
|
|
2 |
陈刚
|
|
3 |
李玢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-02 | 经营范围变更 |
大型餐馆、中餐类制售,含凉菜、生食海产品、现榨饮料,不含裱花蛋糕(未取得相关行政许可,不得开展经营活动;取得许可证后,按许可证核定的项目和时限经营);卷烟、雪茄烟零售(在许可证核定期限内经营);酒店企业管理。
|
一般项目:酒店管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:餐饮服务;食品销售;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
2 | 2021-08-02 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2021-08-02 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
成都大蓉和菜品研****有限公司;成都荣坤企业咨询服务有限公司; [退出]成都大蓉和投资管理有限公司;
|
成都大蓉和菜品研****有限公司;恒正荣坤集团(海南)有限公司; [新增]成都大蓉和投资管理有限公司;
|
4 | 2020-06-22 | 主要成员 |
王正金 [退出]
|
宋亚杰 [新增]
|
5 | 2020-06-22 | 法定代表人 |
王正金
|
宋亚杰
|
6 | 2017-03-21 | 清算组备案 |
/
|
/
|
7 | 2017-03-21 | 其他事项备案 |
/
|
/
|
8 | 2017-03-21 | 财务负责人 |
/
|
/
|
9 | 2017-03-21 | 换****证照 |
/
|
/
|
10 | 2015-05-07 | 其他事项备案 |
/
|
/
|