序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-26 | 负责人变更 |
李虎 [退出]
|
白勇 [新增]
|
2 | 2019-12-03 | 负责人 |
赵秀清
|
李虎
|
3 | 2015-12-15 | 换****证照 |
/
|
/
|
4 | 2014-10-24 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务(按许可证内容经营,有效期至2014年10月23日);代理基金销售业务;提供保管箱服务;经营结汇、售汇业务以及经营中国银行业监督管理委员会、中国人民银行及其他有权部门批准的或有权上级行授权开办的其他业务。
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;代理基金销售业务;提供保管箱服务;经营结汇、售汇业务以及经营中国银行业监督管理委员会、中国人民银行及其他有权部门批准的或有权上级行授权开办的其他业务。
|
5 | 2013-06-04 | 负责人变更 |
李能,中华人民共和国居民身份证,*****1 [退出]
|
王刚,中华人民共和国居民身份证,*****7 [新增]
|
6 | 2012-03-02 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务(按许可证内容经营,有效期至2011年11月13日);代理基金销售业务;提供保管箱服务;经营结汇、售汇业务以及经营中国银行业监督管理委员会、中国人民银行及其他有权部门批准的或有权上级行授权开办的其他业务。
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务(按许可证内容经营,有效期至2014年10月23日);代理基金销售业务;提供保管箱服务;经营结汇、售汇业务以及经营中国银行业监督管理委员会、中国人民银行及其他有权部门批准的或有权上级行授权开办的其他业务。
|
7 | 2011-06-27 | 负责人变更 |
杨柳,中华人民共和国居民身份证,*****1 [退出]
|
李能,中华人民共和国居民身份证,*****1 [新增]
|
8 | 2009-08-25 | 经营范围变更 |
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务(按许可证内容经营,有效期至2008年10月19日);代理基金销售业务;提供保管箱服务;经营结汇、售汇业务以及经营中国银行业监督管理委员会、中国人民银行及其他有权部门批准的或有权上级行授权开办的其他业务。
|
吸收公众存款;****放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;****行金融债券;代理****行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务(按许可证内容经营,有效期至2011年11月13日);代理基金销售业务;提供保管箱服务;经营结汇、售汇业务以及经营中国银行业监督管理委员会、中国人民银行及其他有权部门批准的或有权上级行授权开办的其他业务。
|
9 | 2009-08-24 | 名称变更 |
中国农业银行都江堰市支行城东分理处
|
中国农业银行股份有限公司都江堰城东分理处
|
10 | 2009-08-24 | 负责人变更 |
黎映,中华人民共和国居民身份证,*****9 [退出]
|
杨柳,中华人民共和国居民身份证,*****1 [新增]
|