序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李青峰 | 92% | 920万人民币 |
2 | 田军 | 8% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李青峰
|
|
2 |
田军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-31 | 地址变更 |
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号5栋1单元13楼1349号
|
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号5栋1单元13楼1349号
|
2 | 2022-10-31 | 经营期限 |
2002年12月30日 至 2022年12月29日
|
2002年12月30日 至 长期
|
3 | 2022-10-31 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2021-10-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田君
|
田军
|
5 | 2021-10-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
田君 [退出]
|
田军 [新增]
|
6 | 2021-10-26 | 投资人(股权)变更 |
李青峰 出资 920万人民币;田君 出资 80万人民币; [退出]
|
李青峰 出资 920万人民币;田军 出资 80万人民币; [新增]
|
7 | 2021-10-26 | 章程修正案备案 |
无
|
|
8 | 2020-11-03 | 地址变更 |
中国(四川)自由贸易试验区剑南大道中段1537号3栋8层21号
|
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1388号5栋1单元13楼1349号
|
9 | 2020-11-03 | 章程修正案备案 |
无
|
|
10 | 2019-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|