序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄鹏飞 | 80% | 400.0万人民币 |
2 | 北京星途探索科技有限公司 | 10% | 50.0万人民币 |
3 | 赛尔空间航天技术(成都)有限公司 | 10% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄鹏飞
|
|
2 |
马翔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄鹏飞 [退出]
|
马翔 [新增]
|
2 | 2020-10-15 | 法定代表人变更 |
常颉
|
黄鹏飞
|
3 | 2020-10-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常颉 [退出]
|
黄鹏飞 [新增]
|
4 | 2020-06-03 | 联络员备案 |
常颉 *** 备案手机:***
|
黄鹏飞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-03-17 | 投资人(股权)变更 |
赛尔空间航天技术(成都)有限公司 出资 50万;黄鹏飞 出资 450万;
|
赛尔空间航天技术(成都)有限公司 出资 50万人民币;黄鹏飞 出资 400( - 11.11111% )万人民币;北京星途探索科技有限公司 出资 50万人民币; [新增]
|
6 | 2020-03-17 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2020-03-17 | 出资情况 |
赛尔空间航天技术(成都)有限公司 出资 50万;黄鹏飞 出资 450万;
|
赛尔空间航天技术(成都)有限公司 出资 50万人民币;黄鹏飞 出资 400万人民币;北京星途探索科技有限公司 出资 50万人民币;
|
8 | 2019-05-24 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
赛尔空间航天技术(成都)有限公司,90%;黄鹏飞,10%;
|
赛尔空间航天技术(成都)有限公司,10%;黄鹏飞,90%;
|
9 | 2019-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
10 | 2019-05-24 | 出资比例变更 |
赛尔空间航天技术(成都)有限公司,90%;黄鹏飞,10%;
|
赛尔空间航天技术(成都)有限公司,10%;黄鹏飞,90%;
|