序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闵轶 | 51% | 51.0万人民币 |
2 | 胡倩柔 | 49% | 49.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡倩柔
|
|
2 |
闵轶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡倩柔 [退出]
|
闵轶 [新增]
|
2 | 2021-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
闵轶 [退出]
|
胡倩柔 [新增]
|
3 | 2021-12-09 | 法定代表人变更 |
闵轶
|
胡倩柔
|
4 | 2020-03-26 | 住所 |
成都市武侯区红牌楼北街8号
|
成都市武侯区佳灵路20号1栋9层24号
|
5 | 2020-03-26 | 章程备案 |
无
|
; 2020-03-18
|
6 | 2020-03-09 | 投资人(股权)变更 |
闵轶 出资 51万人民币;谢芬鹏 出资 49万人民币; [退出]
|
闵轶 出资 51万人民币;胡倩柔 出资 49万人民币; [新增]
|
7 | 2020-03-09 | 财务负责人 |
胡倩柔 ***
|
闵铁 ***
|
8 | 2020-03-09 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
闵轶;谢芬鹏; [退出]
|
闵轶;胡倩柔; [新增]
|
9 | 2020-03-09 | 出资情况 |
闵轶 出资 51万人民币;谢芬鹏 出资 49万人民币;
|
闵轶 出资 51万人民币;胡倩柔 出资 49万人民币;
|
10 | 2020-03-09 | 主要成员 |
谢芬鹏 [退出]
|
胡倩柔 [新增]
|