序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张大欣 | 60% | 30万人民币 |
2 | 何力 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张大欣
|
|
2 |
何力
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-01 | 清算组备案 |
|
张大欣何力
|
2 | 2015-12-28 | 换****证照 |
|
/
|
3 | 2014-07-03 | 换****证照 |
|
/
|
4 | 2011-04-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
3999-01-01
|
5 | 2011-04-14 | 实收资本变更 |
|
50
|