序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘小民 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 刘晓兵 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘小民
|
|
2 |
刘晓兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-26 | 联络员备案 |
王勤 *** 备案手机:***
|
刘小民 *** 备案手机:***
|
2 | 2016-04-25 | 清算组备案 |
|
|
3 | 2016-04-25 | 分公司/分支机构备案 |
/
|
/
|
4 | 2016-04-25 | 联络员备案 |
/
|
王勤,*****
|
5 | 2016-04-25 | 财务负责人 |
/
|
/
|
6 | 2016-04-25 | 换****证照 |
/
|
/
|
7 | 2014-06-16 | 换****证照 |
/
|
/
|
8 | 2010-07-21 | 注册资本变更 |
2010-08-31
|
3999-01-01
|
9 | 2010-07-21 | 其他事项备案 |
0
|
100
|
10 | 2010-07-21 | 实收资本变更 |
0
|
100
|