序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗天军 | 77% | 385.0万人民币 |
2 | 邓小容 | 23% | 115.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗天军
|
|
2 |
邓小容
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-04 | 联络员备案 |
徐静
|
张山山
|
2 | 2018-07-16 | 投资人(股权)变更 |
邓小容;何仁其; [退出]罗天军;
|
邓小容;罗天军;
|
3 | 2018-07-16 | 章程备案 |
|
|
4 | 2018-07-16 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
邓小容;何仁其; [退出]罗天军;
|
邓小容;罗天军;
|
5 | 2018-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
6 | 2018-05-03 | 联络员备案 |
徐静,***
|
方丹,***
|
7 | 2018-05-03 | 其他事项备案 |
徐静,***
|
方丹,***
|
8 | 2015-11-09 | 换****证照 |
/
|
/
|
9 | 2014-04-08 | 换****证照 |
/
|
/
|
10 | 2012-06-20 | 注册资本(金)变更 |
100
|
500( + 400% )
|