序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢平 | 51% | 51万人民币 |
2 | 暴瑞红 | 49% | 49万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
暴瑞红
|
|
2 |
谢平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-23 | 换****证照 |
/
|
/
|
2 | 2014-06-24 | 换****证照 |
/
|
/
|
3 | 2010-07-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
/
|
/
|
4 | 2010-07-30 | 其他事项备案 |
0
|
100
|
5 | 2010-07-30 | 注册资本变更 |
2010-08-31
|
3999-01-01
|
6 | 2010-07-30 | 章程修正案备案 |
/
|
/
|
7 | 2010-07-30 | 实收资本变更 |
0
|
100
|
8 | 2010-07-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
2010-08-31
|
3999-01-01
|